序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 负责人变更 |
王锡萍 [退出]
|
俞琴丽 [新增]
|
2 | 2019-08-16 | 负责人变更 |
孙玉 [退出]
|
王锡萍 [新增]
|
3 | 2018-08-24 | 负责人变更 |
骆娟 [退出]
|
孙玉 [新增]
|
4 | 2018-08-24 | 法定代表人变更 |
骆娟
|
孙玉
|
5 | 2017-09-18 | 负责人变更 |
王艳 [退出]
|
骆娟 [新增]
|
6 | 2017-09-18 | 法定代表人变更 |
王艳
|
骆娟
|
7 | 2016-05-26 | 负责人变更 |
姚霄燕 [退出]
|
王艳 [新增]
|
8 | 2016-05-26 | 法定代表人变更 |
姚霄燕
|
王艳
|
9 | 2016-05-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****9
|
10 | 2015-03-18 | 负责人变更 |
孙彬彬 [退出]
|
姚霄燕 [新增]
|