序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 周秋飞 | 2.8% | 1400.0万人民币 |
2 | 郭益尧 | 1.2% | 600.0万人民币 |
3 | 沈向晟 | 0.4% | 200.0万人民币 |
4 | 海宁市市场开****服务中心有限公司 | ||
5 | 新余宏联经济****展投资有限责任公司 | ||
6 | 宏达控股集团有限公司 | ||
7 | 浙江农富纺织有限公司 | ||
8 | 浙江富邦集团有限公司 | ||
9 | 浙江中宁建设有限公司 | ||
10 | 海宁上元皮革有限责任公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈向晟
|
|
2 |
许建新
|
|
3 |
沈珺
|
|
4 |
单云霞
|
|
5 |
沈建林
|
|
6 |
朱海东
|
|
7 |
沈佳
|
|
8 |
沈国甫
|
|
9 |
杨农富
|
|
10 |
陈磊铭
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
海宁宏达小额贷款股份有限公司嘉兴分公司
|
陈磊铭 | 2021-04-01 |
2 |
海宁宏达小额贷款股份有限公司桐乡分公司
|
沈向晟 | 2021-03-26 |
3 |
海宁宏达小额贷款股份有限公司盐官服务中心
|
陈洁 | 2016-11-16 |
4 |
海宁宏达小额贷款股份有限公司许村服务中心
|
赵林海 | 2011-12-01 |
5 |
海宁宏达小额贷款股份有限公司袁花服务中心
|
朱海东 | 2011-12-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-05 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:周超野;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱海东;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:沈思洋;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱海东;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
2 | 2021-11-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应利康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱海东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨农富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨苗青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈国甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈珺; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 许建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 邬利荣; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洁; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 马明刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应利康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱海东; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨农富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨苗青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈佳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈国甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈珺; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 许建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 邬利荣; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洁; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈磊铭; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理; [新增]
|
3 | 2021-06-28 | 章程备案 |
|
|
4 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘政伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应利康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨农富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨苗青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈国甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈珺; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 章宝阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 许建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 邬利荣; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洁; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;
|
姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应利康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱海东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨农富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨苗青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈国甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈珺; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 许建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 邬利荣; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洁; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 马明刚; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
5 | 2021-06-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:封仕芬;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:朱海东;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:周超野;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱海东;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
6 | 2019-12-31 | 多证合一备案 |
公章刻制备案,单位办理住房公积金缴存登记
|
|
7 | 2019-12-27 | 法定代表人变更 |
沈国甫
|
沈向晟
|
8 | 2019-12-27 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:封仕芬;原联络员固定电话:;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:邹丽;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:封仕芬;现联络员固定电话:;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:朱海东;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
9 | 2019-12-27 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘政伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应利康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨农富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨苗青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈国甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈珺; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 章宝阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 邬利荣; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洁; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;
|
姓名: 刘政伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 单云霞; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 应利康; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨农富; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨苗青; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 沈向晟; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 沈国甫; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈建林; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 沈珺; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 章宝阳; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 许建新; 证件号码: ******************; 职位: 副董事长;姓名: 邬利荣; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;姓名: 陈民; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 陈洁; 证件号码: ******************; 职位: 副总经理;
|
10 | 2019-12-13 | 经营范围变更 |
办理各项小额贷款;办理小企业****展、管理、财务等咨询业务;代理与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险(凭有效保险兼业代理业务许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
办理各项小额贷款;办理小企业****展、管理、财务等咨询业务;代理与贷款标的物相关的财产保险、意外伤害保险、人寿保险、健康保险(凭有效保险兼业代理业务许可证经营);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|