序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 宁波长荣光电科技有限公司 | 15% | 1500.0万人民币 |
2 | 宁波协生照明工业有限公司 | 12% | 1200.0万人民币 |
3 | 宁波千千秀日用品有限公司 | 12% | 1200.0万人民币 |
4 | 宁波威涛电器有限公司 | 12% | 1200.0万人民币 |
5 | 宁波亚达电器有限公司 | 12% | 1200.0万人民币 |
6 | 宁波中亚气雾剂有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
7 | 浙江兴达文具有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
8 | 宁波兴伟刀具科技有限公司 | 10% | 1000.0万人民币 |
9 | 宁海县光美电镀厂(普通合伙) | 7% | 700.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
戴建钢
|
|
2 |
邬岳伟
|
|
3 |
潘富荣
|
|
4 |
王亚明
|
|
5 |
洪舜永
|
|
6 |
潘晓晓
|
|
7 |
刘志千
|
|
8 |
徐郎萍
|
|
9 |
王爱国
|
|
10 |
孙天明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘志千; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐郎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴建钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪舜永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘富荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘晓晓; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王亚明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王奕文; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 王爱国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邬岳伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘志千; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙天明; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 徐郎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴建钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪舜永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘富荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘晓晓; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王亚明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王爱国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邬岳伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
2 | 2021-06-28 | 法定代表人变更 |
孙常乐
|
戴建钢
|
3 | 2021-06-28 | 高级管理人员备案 |
姓名: 刘志千; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 孙常乐; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 戴建钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 洪舜永; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 潘富荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘晓晓; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王亚明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王奕文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王爱国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邬岳伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 刘志千; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐郎萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 戴建钢; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 洪舜永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘富荣; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 潘晓晓; 证件号码: ******************; 职位: 总经理;姓名: 王亚明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 王奕文; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 王爱国; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 邬岳伟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
4 | 2018-03-02 | 住所变更 |
宁波市宁海县西店镇西店南路(朱行桥加油站旁)
|
浙江省宁波市宁海县西店镇振兴南路***号(*-*)、(*-*)
|
5 | 2017-01-24 | 章程修正案备案 |
第12条、15条、21条
|
第12条、15条、21条
|
6 | 2016-06-08 | 章程修正案备案 |
章程第七章,章程第九章第四十七条、四十八条,章程第四章第十二条
|
章程第八章,章程第九章第四十七条、四十八条,章程第四章第十二条
|
7 | 2016-06-08 | 高级管理人员备案 |
孙常乐,邬岳伟,王亚明,潘富荣,戴建钢,刘志千,王爱国,王奕文,潘晓晓 [退出]
|
孙常乐,邬岳伟,王亚明,潘富荣,戴建钢,刘志千,王爱国,王奕文,潘晓晓,洪舜永 [新增]
|
8 | 2015-10-29 | 经营期限(营业期限)变更 |
营业期限: 2010-11-9 至 2015-11-8
|
营业期限: 2010-11-9 至
|
9 | 2015-10-26 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********70464
组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********704057
|
10 | 2014-07-08 | 投资人(股权)备案 |
企业名称: 宁波千千秀日用品有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波威涛电器有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波协生照明工业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波兴伟塑料制品有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波亚达电器有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波中亚气雾剂有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁海县光美电镀厂(普通合伙); 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江兴达文具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波市长荣电器有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人
|
企业名称: 宁波千千秀日用品有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波威涛电器有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波协生照明工业有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波兴伟刀具科技有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]企业名称: 宁波亚达电器有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波中亚气雾剂有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁海县光美电镀厂(普通合伙); 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 浙江兴达文具有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人企业名称: 宁波长荣光电科技有限公司; 出资额: ****; 百分比: **%; 法人性质: 企业法人 [名称变更]
|