序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 屠建伦 | 55% | 110万人民币 |
2 | 陈震宇 | 9% | 18万人民币 |
3 | 魏丽英 | 9% | 18万人民币 |
4 | 俞晓英 | 9% | 18万人民币 |
5 | 王炜刚 | 9% | 18万人民币 |
6 | 马薇琪 | 9% | 18万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
屠建伦
|
|
2 |
马薇琪
|
|
3 |
陈震宇
|
|
4 |
俞晓英
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 章程备案 |
|
|
2 | 2016-12-23 | 换****统一社会信用代码执照 |
|
|
3 | 2011-09-05 | 高级管理人员备案 |
|
|
4 | 2011-09-05 | 投资人(股权)备案 |
|
|
5 | 2011-09-05 | 组织机构变更 |
|
|
6 | 2011-09-05 | 实收资本变更 |
|
|
7 | 2011-09-05 | 注册资本(金)变更 |
|
|
8 | 2011-09-05 | 名称变更 |
|
|
9 | 2010-01-22 | 集团编号升级 |
|
|
10 | 2010-01-22 | 注册号升级 |
|
|