序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-27 | 负责人变更 |
王保银 [退出]
|
陈康 [新增]
|
2 | 2021-08-27 | 上级企业变更 |
企业名称: 阳光人寿保险股份有限公司; 注册号: *****;
|
企业名称: 阳光人寿保险股份有限公司; 注册号: *****;
|
3 | 2021-08-27 | 企业类型变更 |
股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股)
|
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
4 | 2021-02-07 | 营业场所变更 |
浙江省安吉县递铺镇凤凰路*号
|
浙江省湖州市安吉县昌硕街道递铺中路***、***、***、***号二层(自主申报)
|
5 | 2018-10-12 | 负责人变更 |
吴世飞 [退出]
|
王保银 [新增]
|
6 | 2018-10-12 | 法定代表人变更 |
吴世飞
|
王保银
|
7 | 2018-06-04 | 负责人变更 |
姚成 [退出]
|
吴世飞 [新增]
|
8 | 2018-06-04 | 多证合一备案 |
|
住房公积金缴存登记
|
9 | 2018-06-04 | 法定代表人变更 |
姚成
|
吴世飞
|
10 | 2016-05-04 | 负责人变更 |
蔡军 [退出]
|
姚成 [新增]
|