序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-01 | 负责人变更 |
叶良义 [退出]
|
杨少芳 [新增]
|
2 | 2017-09-01 | 法定代表人变更 |
叶良义
|
杨少芳
|
3 | 2017-09-01 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:叶良义;原联络员固定电话:*******;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:;原财务负责人姓名:叶良义;原财务负责人固定电话:*******;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:杨小真;现联络员固定电话:*******;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:杨少芳;现财务负责人固定电话:*******;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:******************
|
4 | 2017-08-31 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:MA2A0EP4X
|
统一社会信用代码:91331181MA2A0EP4XY
|
5 | 2009-06-04 | 变更注册号 |
注册号: ********401
|
注册号: ********
|
6 | 2005-03-21 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨小真
|
叶良义
|