序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何全根 | 94.97207% | 5100.0万人民币 |
2 | 李保平 | 5.02793% | 270.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱友灿
|
|
2 |
张生根
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-10-26 | 管辖单位变更 |
|
|
3 | 2021-10-26 | 住所变更 |
|
|
4 | 2018-01-25 | 法定代表人变更 |
|
|
5 | 2018-01-25 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2016-12-12 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2016-12-01 | 高级管理人员备案 |
|
|
8 | 2016-12-01 | 组织机构变更 |
|
|
9 | 2016-12-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
|
|
10 | 2016-11-25 | 注册资本(金)变更 |
|
|