序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-18 | 负责人变更 |
徐玉兰 [退出]
|
麻肖佳 [新增]
|
2 | 2020-06-18 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:宋兴棠;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:*********** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;原联络人员证件号码:******************;原财务负责人姓名:方向红;原财务负责人固定电话:;原财务负责人移动电话:***********;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;原财务负责人身份证件号码:******************
|
现联络员姓名:胡镇南;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:*********** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;现联络人员证件号码:******************;现财务负责人姓名:方向红;现财务负责人固定电话:;现财务负责人移动电话:***********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;现财务负责人身份证件号码:******************
|
3 | 2016-09-06 | 负责人变更 |
陈湘君 [退出]
|
徐玉兰 [新增]
|
4 | 2016-09-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
陈湘君
|
徐玉兰
|
5 | 2016-06-03 | 负责人变更 |
朱莉萍 [退出]
|
陈湘君 [新增]
|
6 | 2016-06-03 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱莉萍
|
陈湘君
|
7 | 2016-04-15 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:*****1
|
8 | 2016-04-15 |
注册号:********组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********699751
|
|
9 | 2015-08-06 | 负责人变更 |
朱燕清 [退出]
|
朱莉萍 [新增]
|
10 | 2015-08-06 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱燕清
|
朱莉萍
|