序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 海啊集团有限公司 | 30% | 1500万人民币 |
2 | 浙江昕易贸易有限公司 | 10% | 500万人民币 |
3 | 陈道秋 | 8% | 400万人民币 |
4 | 许斌 | 8% | 400万人民币 |
5 | 台州海滨船舶修造股份有限公司 | 7% | 350万人民币 |
6 | 浙江台基摩擦材料有限公司 | 7% | 350万人民币 |
7 | 王建民 | 7% | 350万人民币 |
8 | 梅国峰 | 5% | 250万人民币 |
9 | 俞益明 | 4% | 200万人民币 |
10 | 李支同 | 4% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
林英
|
|
2 |
陈道秋
|
|
3 |
王宝富
|
|
4 |
梅国峰
|
|
5 |
林晔
|
|
6 |
俞益明
|
|
7 |
郑士洋
|
|
8 |
许尚春
|
|
9 |
尤仁媚
|
|
10 |
任开步
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-20 | 章程修正案备案 |
|
|
2 | 2021-02-20 | 住所变更 |
|
|
3 | 2020-08-10 | 章程修正案备案 |
|
|
4 | 2020-08-10 | 注册资本(金)变更 |
|
|
5 | 2020-05-25 | 高级管理人员备案 |
|
|
6 | 2020-05-25 | 投资人(股权)备案 |
|
|
7 | 2018-04-26 | 投资人(股权)备案 |
|
|
8 | 2018-04-26 | 高级管理人员备案 |
|
|
9 | 2016-11-29 | 投资人(股权)备案 |
|
|
10 | 2016-11-29 | 住所变更 |
|
|