序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王群燕 | 70% | 350万人民币 |
2 | 章梦晔 | 25% | 125万人民币 |
3 | 蒋加国 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王群燕
|
|
2 |
蒋加国
|
|
3 |
章梦晔
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-21 | 章程修正案备案 |
详见资料
|
详见资料
|
2 | 2017-02-21 | 高级管理人员备案 |
王群燕,章梦晔,徐洲 [退出]
|
王群燕,章梦晔,蒋加国 [新增]
|
3 | 2017-01-24 | 住所变更 |
住所: 台州海洋广场地下一层 邮政编码: ****** 电话: ***********
|
住所: 台州海洋广场地下一层 邮政编码: ****** 电话: ****-********
|
4 | 2017-01-24 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 蒋加国; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 徐洲; 出资额: **; 百分比: *% [退出]姓名: 章梦晔; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王群燕; 出资额: ***; 百分比: **%
|
姓名: 蒋加国; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章梦晔; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王群燕; 出资额: ***; 百分比: **%
|
5 | 2016-04-01 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********71615
组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********12377A
|
6 | 2015-06-02 | 投资人(股权)备案 |
姓名: 徐洲; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章梦晔; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 金国健; 出资额: ***; 百分比: **% [退出]
|
姓名: 蒋加国; 出资额: **; 百分比: *% [新增]姓名: 徐洲; 出资额: **; 百分比: *%姓名: 章梦晔; 出资额: **; 百分比: **%姓名: 王群燕; 出资额: ***; 百分比: **% [新增]
|
7 | 2015-06-02 | 高级管理人员备案 |
姓名: 金国健; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐洲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章梦晔; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 王群燕; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐洲; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章梦晔; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 女性; 职务: 经理
|
8 | 2015-06-02 | 组织机构变更 |
姓名: 金国健; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出]姓名: 徐洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章梦晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
姓名: 王群燕; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事 [新增]姓名: 徐洲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 章梦晔; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
|
9 | 2015-06-02 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
金国健
|
王群燕
|