序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 天台县中小企业服务中心 | 10% | 200万人民币 |
2 | 浙江省天台县国有资产经营有限公司 | 10% | 200万人民币 |
3 | 胡啸鸣 | 6% | 120万人民币 |
4 | 裴显爱 | 6% | 120万人民币 |
5 | 沈中明 | 6% | 120万人民币 |
6 | 陈绍金 | 6% | 120万人民币 |
7 | 陈统平 | 6% | 120万人民币 |
8 | 裴英汉 | 6% | 120万人民币 |
9 | 徐松舟 | 6% | 120万人民币 |
10 | 许光五 | 6% | 120万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈中明
|
|
2 |
齐淑敏
|
|
3 |
陈统钗
|
|
4 |
谢雪桂
|
|
5 |
蔡俏萍
|
|
6 |
徐松舟
|
|
7 |
任静
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-13 | 经营范围变更 |
主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资。(凭有效许可证经营)
|
一般项目:企业管理;企业形象策划;市场营销策划;标准化服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-01-13 | 名称变更 |
天台兴艺融资担保有限公司
|
天台兴艺企业管理服务有限公司
|
3 | 2022-01-13 | 行业代码变更 |
7299:其他未列明商务服务业
|
7229:其他综合管理服务
|
4 | 2019-11-22 | 住所变更 |
天台赤城街道环城西路**号
|
浙江省台州市天台县坦头镇金恒德中国汽车用品城C区*幢***室
|
5 | 2019-11-22 | 名称变更 |
天台兴艺经济担保投资有限公司
|
天台兴艺融资担保有限公司
|
6 | 2019-03-01 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐松舟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈中明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]姓名: 谢雪桂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 金良江; 证件号码: ******************; 职位: [退出]姓名: 陈统钗; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈邦源; 证件号码: ***************; 职位: 董事 [退出]
|
姓名: 任静; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]姓名: 徐松舟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈中明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 蔡俏萍; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]姓名: 谢雪桂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理姓名: 陈统钗; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 齐淑敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
|
7 | 2018-09-05 | 高级管理人员备案 |
姓名: 徐松舟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈中明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 金良江; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 陈孝杰; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [退出]姓名: 陈统钗; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈邦源; 证件号码: ***************; 职位: 董事
|
姓名: 徐松舟; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 沈中明; 证件号码: ******************; 职位: 董事长姓名: 王英; 证件号码: ******************; 职位: 监事姓名: 谢雪桂; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 [新增]姓名: 金良江; 证件号码: ******************; 职位:姓名: 陈统钗; 证件号码: ******************; 职位: 董事姓名: 陈邦源; 证件号码: ***************; 职位: 董事
|
8 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********32560组织机构代码证:********
|
统一社会信用代码:9********07290U
|
9 | 2016-04-22 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:***** 组织机构代码证:754907290
|
统一社会信用代码:*****U
|
10 | 2014-05-06 | 许可经营项目变更 |
许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资。(许可证有效期限至2014年3月30日)。
|
许可经营项目: 主营融资性担保业务;兼营非融资性担保业务,与担保业务有关的财务顾问、咨询中介服务,按规定以自有资金进行投资。(凭有效许可证经营)
|