序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-22 | 负责人变更 |
吴庆青 [退出]
|
沈华美 [新增]
|
2 | 2017-09-22 | 法定代表人变更 |
吴庆青
|
沈华美
|
3 | 2016-04-12 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:148412976
|
统一社会信用代码:*****8
|
4 | 2010-09-26 | 集团编号升级 |
注册号: *****59
|
注册号: *****
|
5 | 2010-09-26 | 变更注册号 |
注册号: ********959
|
注册号: ********38022
|
6 | 2010-09-26 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
林曙峰
|
吴庆青
|
7 | 2005-12-27 | 企业类型变更 |
国有企业分支机构(非法人)
|
其它非上市股份有限公司分公司
|
8 | 2005-12-27 | 名称变更 |
中国工商银行丽水市莲都支行
|
中国工商银行股份有限公司丽水莲都支行
|
9 | 2004-04-08 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王家声
|
林曙峰
|
10 | 2000-07-21 | 名称变更 |
中国工商银行丽水市支行
|
中国工商银行丽水市莲都支行
|