序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-28 | 负责人变更 |
潘俊 [退出]
|
雷晓丽 [新增]
|
2 | 2016-12-06 | 负责人变更 |
郑芳 [退出]
|
潘俊 [新增]
|
3 | 2016-12-06 | 法定代表人变更 |
郑芳
|
潘俊
|
4 | 2016-12-06 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****
组织机构代码证:148412132
|
统一社会信用代码:*****A
|
5 | 2012-12-24 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
叶松青
|
郑芳
|
6 | 2008-11-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王磊
|
叶松青
|
7 | 2008-11-19 | 变更注册号 |
注册号: *****07
|
注册号: *****
|
8 | 2007-06-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
邱方伟
|
王磊
|
9 | 2006-06-19 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
杨巧武
|
邱方伟
|
10 | 2005-02-23 | 名称变更 |
中国建设银行丽水市莲城支行
|
中国建设银行股份有限公司丽水莲城支行
|