序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李宝良 | 60% | 6.0万人民币 |
2 | 程佳 | 40% | 4.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李宝良
|
|
2 |
程佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-06-18 | 法定代表人变更 |
李龙辉
|
李宝良
|
2 | 2019-06-18 | 经理备案 |
李龙辉 [退出]
|
李宝良 [新增]
|
3 | 2019-06-18 | 董事备案 |
李龙辉 [退出]
|
李宝良 [新增]
|
4 | 2019-06-18 | 监事备案 |
陈涛 [退出]
|
程佳 [新增]
|
5 | 2019-06-18 | 章程修正案备案 |
无
|
2019-05-31章程修正案
|
6 | 2019-06-18 | 投资人(股权)变更 |
李龙辉; [退出]陈涛; [退出]
|
李宝良; [新增]程佳; [新增]
|
7 | 2018-06-29 | 章程修正案备案 |
无
|
2018-06-13章程修正案
|
8 | 2018-06-29 | 许可经营项目变更 |
无
|
无
|
9 | 2018-06-01 | 投资人(股权)变更 |
汤兴全; [退出]陈锦旺; [退出]
|
陈涛; [新增]李龙辉; [新增]
|
10 | 2018-06-01 | 经理备案 |
汤兴全 [退出]
|
李龙辉 [新增]
|