序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄之朝 | 90% | 180万人民币 |
2 | 曾海兰 | 10% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄之朝
|
|
2 |
曾海兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-14 | 经营期限 |
2011年5月10日 至 2021年5月9日
|
2011年5月10日 至 2031年5月9日
|
2 | 2021-05-14 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2017-09-12 | 经营范围变更 |
太阳能光伏电池生产线、组件及设备的研****、制造、安装、调试、维修及设备配件的销售;太阳能光伏电站的设计、安装、调试、维修。(经营范围中涉及行政许可的凭有效许可证或资质证经营)
|
太阳能光伏电站系统集成;光伏设备及元器件制造;能源技术研究、技术开****服务;工程机械维修服务;太阳能产品的销售;仪器设备的安装调试服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|