序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-08 | 负责人变更 |
李驰 [退出]
|
蔡黎 [新增]
|
2 | 2020-01-08 | 经营范围变更 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;保险兼业代理业务,销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-09-24 | 联络员备案 |
郑晓群 *** 备案手机:***
|
胡宇 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-09-24 | 财务负责人 |
张刘芳 ***
|
林明媚 ***
|
5 | 2019-09-24 | 负责人变更 |
李驰
|
李驰
|
6 | 2019-09-24 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
7 | 2016-10-14 | 负责人变更 |
谭谦 [退出]
|
李驰 [新增]
|
8 | 2016-05-19 | 隶属关系备案 |
中信建投证券股份有限公司
|
中信建投证券股份有限公司
|
9 | 2016-05-19 | 经营范围变更 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;保险兼业代理业务。(涉及许可审批的经营项目,凭许可证或审批文件方可经营)
|
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品;保险兼业代理业务,销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
10 | 2014-07-22 | 一般代表变更 |
长沙市工商行政管理局外管分局
|
长沙市工商行政管理局
|