序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 其他事项备案 |
中信建投证券股份有限公司
|
中信建投证券股份有限公司
|
2 | 2021-04-28 | 负责人变更 |
刘荣松 [退出]
|
余倩 [新增]
|
3 | 2021-04-07 | 联络员备案 |
凌水根 *** 备案手机:***
|
罗凌志 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-01-08 | 经营范围变更 |
人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、短期健康保险、保证保险、责任保险、家庭财产保险、企业财产保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2020年1月13日);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
|
5 | 2020-01-08 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
6 | 2019-03-21 | 经营范围变更 |
人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、短期健康保险、保证保险、责任保险、家庭财产保险、企业财产保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2017年1月13日);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、短期健康保险、保证保险、责任保险、家庭财产保险、企业财产保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2020年1月13日);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
7 | 2016-05-12 | 经营范围变更 |
人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、短期健康保险、保证保险、责任保险、家庭财产保险、企业财产保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2017年1月13日);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、短期健康保险、保证保险、责任保险、家庭财产保险、企业财产保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2017年1月13日);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;销售贵金属制品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
8 | 2016-01-14 | 隶属企业名称变更 |
中信建投证券股份有限公司
|
中信建投证券股份有限公司
|
9 | 2016-01-14 | 经营范围变更 |
人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、短期健康保险、保证保险、责任保险、家庭财产保险、企业财产保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2017年1月13日);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
人寿保险、意外伤害保险、机动车辆保险、短期健康保险、保证保险、责任保险、家庭财产保险、企业财产保险(《保险兼业代理业务许可证》有效期至2017年1月13日);证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
10 | 2016-01-14 | 财务负责人 |
|
黄忠红
|