序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王衡新 | 70% | 1400.0万人民币 |
2 | 邓俐丽 | 30% | 600.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳俊
|
|
2 |
王衡新
|
|
3 |
邓俐丽
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 财务负责人 |
卿娟 ***
|
曾婧倩 ***
|
2 | 2020-05-11 | 经营范围变更 |
引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;大型活动组织策划服务;企业管理服务;中医药文化服务;健康管理;职业卫生技术服务;学术交流活动的组织;培训活动的组织;医药咨询;医疗信息、技术咨询服务;中医药推广;中医药文化推广;中医药服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育管理;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;大型活动组织策划服务;企业管理服务;中医药文化服务;健康管理;职业卫生技术服务;学术交流活动的组织;培训活动的组织;医药咨询;医疗信息、技术咨询服务;中医药推广;中医药文化推广;中医药服务;教育咨询;图书、报刊零售;图书批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2020-05-11 | 章程备案 |
无
|
2020-05-09经营范围内容变更后: 其他综合管理服务;引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;大型活动组织策划服务;企业管理服务;中医药文化服务;健康管理;职业卫生技术服务;学术交流活动的组织;培训活动的组织;医药咨询;医疗信息、技术咨询服务;中医药推广;中医药文化推广;中医药服务;教育咨询(中介服务除外);教育管理;图书、报刊零售;图书批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-01-02 | 法定代表人变更 |
乐湘意
|
欧阳俊
|
5 | 2019-01-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
乐湘意 [退出]
|
欧阳俊 [新增]
|
6 | 2019-01-02 | 联络员备案 |
邓俐丽 *** 备案手机:***
|
谢淑玲 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-05-03 | 地址变更 |
浏阳经济技术开****区康宁路东润万象城A区115号
|
长沙市雨花区韶山路107号
|
8 | 2018-05-03 | 经营范围变更 |
教育管理;健康管理;职业卫生技术服务;学术交流活动的组织;培训活动的组织;医药咨询(不含医疗诊断);医疗信息、技术咨询服务;中医药推广;中医药文化推广;中医药服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
引进新技术、新品种,开展技术培训、技术交流和咨询服务;大型活动组织策划服务;企业管理服务;中医药文化服务;健康管理;职业卫生技术服务;学术交流活动的组织;培训活动的组织;医药咨询;医疗信息、技术咨询服务;中医药推广;中医药文化推广;中医药服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-05-03 | 联络员备案 |
肖维思 *** 备案手机:***
|
邓俐丽 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-03-20 | 地址变更 |
浏阳经济技术开****区康宁路东润万象城A区115号
|
浏阳经济技术开****区康宁路东润万象城A区115号
|