序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海三育教育管理有限公司 | 55% | 110.55万人民币 |
2 | 舒文胜 | 45% | 90.45万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
诸爱峰
|
|
2 |
郑文诚
|
|
3 |
黄大娇
|
|
4 |
王健
|
|
5 |
舒文胜
|
|
6 |
易海霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-12 | 联络员备案 |
周艳群 *** 备案手机:***
|
周艳群 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2015-07-28 | 股东变更 |
上海楚盛机电安装工程有限公司 [退出]上海三育教育管理有限公司永桔企业管理咨询(上海)有限公司 [退出]
|
上海三育教育管理有限公司舒文胜 [新增]
|
3 | 2015-07-28 | 投资人(股权)变更 |
上海三育教育管理有限公司出资 110.55000万元 人民币;上海楚盛机电安装工程有限公司出资 70.35000万元 人民币; [退出]永桔企业管理咨询(上海)有限公司出资 20.10000万元 人民币 [退出]
|
上海三育教育管理有限公司出资 110.55000万元 人民币 ;舒文胜出资 90.45000万元 人民币 [新增]
|
4 | 2015-07-28 | 法定代表人变更 |
唐方良
|
诸爱峰
|
5 | 2015-07-28 | 住所变更 |
长沙市雨花区红星副食品批****市场综合楼1栋513房
|
长沙市雨花区万家丽中路2段万科金域华府13栋3003房
|
6 | 2012-03-09 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资201.0
|
股东实际出资201.0
|
7 | 2011-07-20 | 注册资本变更 |
600.0000万元[人民币]
|
201.0000万元[人民币]
|
8 | 2011-07-20 | 投资人(股权)变更 |
上海三育教育管理有限公司出资 330.00000万元 人民币;上海楚盛机电安装工程有限公司出资 270.00000万元 人民币
|
上海三育教育管理有限公司出资 110.55000( - 66.5% )万元 人民币 ;上海楚盛机电安装工程有限公司出资 90.45000( - 66.5% )万元 人民币
|
9 | 2009-07-07 | 经营范围变更 |
教育咨询;教具、玩具的生产、销售及售后服务;文化用品、日用百货的销售;室内装潢。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|
教育咨询;室内装潢。(涉及行政许可的凭许可证经营)
|