序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-11-15 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
2 | 2017-06-20 | 负责人变更 |
徐忠义 [退出]
|
郭威 [新增]
|
3 | 2017-03-13 | 联络员备案 |
陈璐 备案手机:*****
|
叶兰 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-06-21 | 联络员备案 |
谢涛 备案手机:*****
|
陈璐 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-21 | 负责人变更 |
阳勇 [退出]
|
徐忠义 [新增]
|
6 | 2015-10-12 | 负责人变更 |
周雪平 [退出]
|
阳勇 [新增]
|
7 | 2015-10-12 | 联络员备案 |
李卓
|
谢涛
|
8 | 2015-10-12 | 财务负责人 |
|
涂可
|