序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-27 | 负责人变更 |
刘尚政 [退出]
|
尹程 [新增]
|
2 | 2021-03-16 | 联络员备案 |
刘尚政 *** 备案手机:***
|
陈璐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-07-31 | 负责人变更 |
郭威 [退出]
|
刘尚政 [新增]
|
4 | 2018-11-21 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
5 | 2017-06-26 | 负责人变更 |
徐忠义 [退出]
|
郭威 [新增]
|
6 | 2017-05-04 | 联络员备案 |
李沙溪 备案手机:*****
|
刘尚政 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2016-08-19 | 负责人变更 |
张敏 [退出]
|
徐忠义 [新增]
|