序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-30 | 负责人变更 |
谭新民 [退出]
|
刘汉生 [新增]
|
2 | 2019-03-29 | 负责人变更 |
雷捷斌 [退出]
|
谭新民 [新增]
|
3 | 2017-09-26 | 财务负责人 |
|
陈新飞
|
4 | 2017-09-26 | 负责人变更 |
左思覃 [退出]
|
雷捷斌 [新增]
|
5 | 2017-09-26 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
6 | 2017-04-21 | 联络员备案 |
张谦虚 备案手机:*****
|
邹峰 备案手机:***** (网上办理)
|
7 | 2017-04-21 | 联络员备案 |
邹峰 备案手机:*****
|
邹峰 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2014-09-18 | 其他事项备案 |
李明
|
左思覃
|
9 | 2014-09-18 | 法定代表人变更 |
李明
|
左思覃
|
10 | 2014-09-18 | 经营范围 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。#
|