序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-19 | 负责人变更 |
凡灿 [退出]
|
廖江波 [新增]
|
2 | 2020-05-21 | 负责人变更 |
周奇志 [退出]
|
凡灿 [新增]
|
3 | 2018-05-17 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
4 | 2018-05-17 | 负责人变更 |
廖德和 [退出]
|
周奇志 [新增]
|
5 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
周满文 备案手机:*****
|
王炎芳 备案手机:*****
|
6 | 2015-12-09 | 负责人变更 |
周****庚 [退出]
|
廖德和 [新增]
|
7 | 2014-04-28 | 其他事项备案 |
卢贤文
|
周****庚
|
8 | 2014-04-28 | 法定代表人变更 |
卢贤文
|
周****庚
|