序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗东红 | 70% | 355.6万人民币 |
2 | 单春虹 | 30% | 152.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗东红
|
|
2 |
单春虹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-20 | 联络员备案 |
邹琴 *** 备案手机:***
|
李芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
杨冰
|
罗东红
|
3 | 2020-07-28 | 注册资本变更 |
100万人民币
|
508.000000万人民币( + 408% )
|
4 | 2020-07-28 | 股东变更 |
何文胜 , [退出]王益秋 , [退出]杨冰 [退出]
|
单春虹 , [新增]罗东红 [新增]
|
5 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨冰 [退出]
|
罗东红 [新增]
|
6 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王益秋 [退出]
|
单春虹 [新增]
|
7 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
邹琴 *** 备案手机:***
|
邹琴 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
邹琴 备案手机:*****
|
邹琴 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2016-05-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
王益秋
|
10 | 2016-05-25 | 经营范围变更 |
在法律、法规、政策允许范围内从事拍卖经营活动。
|
在法律、法规、政策允许范围内从事拍卖经营活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|