序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吕中华 | 50.4% | 406.728万人民币 |
2 | 杨冬生 | 24.4% | 196.908万人民币 |
3 | 颜斌 | 16.2% | 130.734万人民币 |
4 | 张东良 | 4.5% | 36.315万人民币 |
5 | 张宏亮 | 4.5% | 36.315万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吕孝华
|
|
2 |
杨冬生
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-29 | 法定代表人变更 |
吕中华
|
吕孝华
|
2 | 2020-07-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕中华 [退出]
|
吕孝华 [新增]
|
3 | 2020-07-29 | 联络员备案 |
陶远 *** 备案手机:***
|
王琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-07-23 | 联络员备案 |
吕中华 *** 备案手机:***
|
陶远 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-07-05 | 股东变更 |
吕阳华 , [退出]颜斌 ,杨冬生
|
吕中华 , [新增]颜斌 ,杨冬生 ,张东良 , [新增]张宏亮 [新增]
|
6 | 2018-07-05 | 法定代表人变更 |
吕阳华
|
吕中华
|
7 | 2018-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕阳华 [退出]
|
吕中华 [新增]
|
8 | 2018-07-05 | 章程备案 |
无
|
2018-06-26章程修改第六条股东出资情况。
|
9 | 2016-06-15 | 财务负责人 |
|
王琼
|
10 | 2016-06-15 | 经营范围变更 |
房地产开****经营(凭资质证经营)
|
房地产开****经营(凭资质证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|