序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石玉竹 | 30% | 900万人民币 |
2 | 李琪 | 20% | 600万人民币 |
3 | 杨飞云 | 20% | 600万人民币 |
4 | 周新利 | 18% | 540万人民币 |
5 | 蔡军 | 12% | 360万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李琪
|
|
2 |
杨飞云
|
|
3 |
石玉竹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-31 | 清算组备案 |
无
|
负责人:李琪;成员:蔡军;成员:蒋国华;
|
2 | 2017-03-15 | 经营期限(营业期限)变更 |
2007年3月19日 至 2017年3月19日
|
2007年3月19日 至 2027年3月19日
|
3 | 2015-10-16 | 股东变更 |
蔡军 ,李琪 ,廖太平 , [退出]石玉竹 ,周新利
|
蔡军 ,李琪 ,石玉竹 ,杨飞云 , [新增]周新利
|
4 | 2015-10-16 | 投资人(股权)变更 |
廖太平 出资 600万人民币; [退出]石玉竹 出资 900万人民币;蔡军 出资 360万人民币;周新利 出资 540万人民币;李琪 出资 600万人民币;
|
杨飞云 出资 600.0000万人民币; [新增]石玉竹 出资 900万人民币;蔡军 出资 360万人民币;周新利 出资 540万人民币;李琪 出资 600万人民币;
|