序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 沈觉非 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 汪宇香 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
沈觉非
|
|
2 |
李金铎
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
李金铎 备案手机:*****
|
李金铎 备案手机:*****
|
2 | 2015-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李金铎
|
3 | 2015-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
沈觉非
|
4 | 2015-12-04 | 经营范围变更 |
房地产开****及商品房销售、集资代建房屋、房屋租赁(资质证书有效期至2011年4月23日止)。
|
房地产开****及商品房销售、集资代建房屋、房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-12-04 | 经营期限(营业期限)变更 |
2006年11月21日 至 2015年11月21日
|
2006年11月21日 至 2026年11月20日
|
6 | 2015-12-04 | 经理备案 |
|
沈觉非 [新增]
|
7 | 2015-12-04 | 监事备案 |
|
李金铎 [新增]
|
8 | 2015-12-04 | 董事备案 |
沈觉非
|
沈觉非
|
9 | 2015-12-04 | 章程备案 |
无
|
2015-11-20营业期限延期
|