序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 负责人变更 |
袁茳华 [退出]
|
袁华 [新增]
|
2 | 2019-06-12 | 联络员备案 |
陈历志 *** 备案手机:***
|
唐灵华 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-15 | 联络员备案 |
陈历志 *** 备案手机:***
|
陈历志 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-05-10 | 联络员备案 |
陈历志 *** 备案手机:***
|
陈历志 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-05-19 | 联络员备案 |
陈历志 备案手机:*****
|
陈历志 备案手机:*****
|
6 | 2017-05-16 | 联络员备案 |
陈历志 备案手机:*****
|
陈历志 备案手机:*****
|
7 | 2017-05-16 | 负责人变更 |
陈历志 [退出]
|
袁茳华 [新增]
|