序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郑思诺 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郑思诺
|
|
2 |
伍银霞
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南全祥建设工程有限公司石门分公司
|
董建军 | 2021-01-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-30 | 章程备案 |
无
|
2021-12-29企业类型、股权、法定代表人
|
2 | 2021-12-30 | 法定代表人变更 |
康兴恒
|
郑思诺
|
3 | 2021-12-30 | 联络员备案 |
康兴恒 *** 备案手机:***
|
郑思诺 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
伍银霞
|
伍银霞
|
5 | 2021-12-30 | 股东变更 |
董建军 , [退出]康兴恒 [退出]
|
郑思诺 [新增]
|
6 | 2021-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
康兴恒 [退出]
|
郑思诺 [新增]
|
7 | 2021-12-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2020-06-24 | 地址变更 |
湖南省长沙市岳麓区洋湖街道潇湘南路一段208号柏利大厦南栋16012号房
|
湖南省常德市武陵区东江街道新安社区荣德路(武陵区创业孵化园3楼301号)
|
9 | 2020-06-24 | 财务负责人 |
刘灿 *****0
|
康兴恒 ***
|
10 | 2020-06-24 | 股东变更 |
刘灿 , [退出]刘奇 [退出]
|
董建军 , [新增]康兴恒 [新增]
|