序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-10-12 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司
|
中国建设银行股份有限公司
|
2 | 2022-10-12 | 负责人变更 |
缪尔宁 [退出]
|
邓若茹 [新增]
|
3 | 2020-01-17 | 负责人变更 |
陈希桥 [退出]
|
缪尔宁 [新增]
|
4 | 2016-10-21 | 负责人变更 |
龚立新 [退出]
|
陈希桥 [新增]
|
5 | 2014-03-14 | 法定代表人变更 |
安利
|
龚立新
|