序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 负责人变更 |
刘杰 [退出]
|
黄梦新 [新增]
|
2 | 2020-01-14 | 负责人变更 |
侯贵升 [退出]
|
刘杰 [新增]
|
3 | 2018-01-08 | 负责人变更 |
陈菀 [退出]
|
侯贵升 [新增]
|
4 | 2017-06-13 | 联络员备案 |
陈菀 备案手机:*****
|
谢佳 备案手机:*****
|