序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-10 | 负责人变更 |
郑安国 [退出]
|
李翠芬 [新增]
|
2 | 2019-11-05 | 负责人变更 |
盛金华 [退出]
|
郑安国 [新增]
|
3 | 2019-11-05 | 财务负责人 |
|
刘宪跃 ***
|
4 | 2018-03-29 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-03-29 | 负责人变更 |
李林芳 [退出]
|
盛金华 [新增]
|
6 | 2017-05-25 | 负责人变更 |
谭红亮 [退出]
|
李林芳 [新增]
|
7 | 2015-11-26 | 负责人变更 |
李志红 [退出]
|
谭红亮 [新增]
|
8 | 2015-05-28 | 其他事项备案 |
宜章县城关镇民主西路
|
宜章县玉溪镇民主西路24号
|
9 | 2015-05-28 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司宜章县支行
|
10 | 2015-05-28 | 住所变更 |
宜章县城关镇民主西路
|
宜章县玉溪镇民主西路24号
|