序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-28 | 负责人变更 |
黄涛 [退出]
|
李婧萍 [新增]
|
2 | 2020-01-21 | 负责人变更 |
黄珍 [退出]
|
黄涛 [新增]
|
3 | 2018-10-12 | 负责人变更 |
刘进忠 [退出]
|
黄珍 [新增]
|
4 | 2018-02-24 | 经营范围变更 |
办理人民币存取款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外币存取款、外汇汇款、外汇贷款、外币兑换;结汇、售汇业务;上级行授权的代客外汇买卖;省行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
|
办理人民币存取款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外币存取款、外汇汇款、外汇贷款、外币兑换;结汇、售汇业务;上级行授权的代客外汇买卖;省行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-02-24 | 负责人变更 |
吴洪 [退出]
|
刘进忠 [新增]
|
6 | 2017-08-18 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
7 | 2017-08-18 | 经营范围变更 |
办理人民币存取款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外币存取款、外汇汇款、外汇贷款、外币兑换;结汇、售汇业务;上级行授权的代客外汇买卖;省行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
|
办理人民币存取款、贷款、结算业务;办理票据贴现;代理****行金融债券;代理****行、兑付、销售政府债券;代理收付款项及代理保险业务;外币存取款、外汇汇款、外汇贷款、外币兑换;结汇、售汇业务;上级行授权的代客外汇买卖;省行在中国银行业监督管理委员会批准的业务范围内授权的业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务
|
8 | 2015-09-10 | 法定代表人变更 |
丘繁辉
|
吴洪
|
9 | 2014-03-27 | 法定代表人变更 |
黄涛
|
丘繁辉
|