序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-31 | 联络员备案 |
陈佳兵 *** 备案手机:***
|
魏琼 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-04-04 | 负责人变更 |
李辉 [退出]
|
邓海兴 [新增]
|
3 | 2019-04-04 | 财务负责人 |
李文星 ***
|
王静 ***
|
4 | 2016-04-15 | 财务负责人 |
|
李文星 ***
|
5 | 2016-04-15 | 名称变更 |
郴州****展银行
|
中国农业****展银行郴州市分行
|
6 | 2016-04-15 | 隶属单位名称变更 |
郴州****展银行
|
中国农业****展银行郴州市分行
|
7 | 2015-05-05 | 法定代表人变更 |
李湘平
|
李辉
|