序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-21 | 负责人变更 |
陈晓春 [退出]
|
赵建强 [新增]
|
2 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
蒋金华 *** 备案手机:***
|
刘丽 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-06-10 | 负责人变更 |
陈国光 [退出]
|
陈晓春 [新增]
|
4 | 2018-09-10 | 负责人变更 |
刘文忠 [退出]
|
陈国光 [新增]
|
5 | 2015-03-19 | 其他事项备案 |
吴学锋
|
刘文忠
|
6 | 2015-03-19 | 法定代表人变更 |
吴学锋
|
刘文忠
|