序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 负责人变更 |
李坪樟 [退出]
|
张勇 [新增]
|
2 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
刘国华 *** 备案手机:***
|
谌毅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2018-10-25 | 负责人变更 |
刘思明 [退出]
|
李坪樟 [新增]
|
4 | 2017-06-14 | 负责人变更 |
肖华 [退出]
|
刘思明 [新增]
|
5 | 2013-09-29 | 其他事项备案 |
彭启文
|
肖华
|
6 | 2011-06-30 | 其他事项备案 |
李泽雄
|
彭启文
|
7 | 2010-05-19 | 其他事项备案 |
刘鹤君
|
李泽雄
|
8 | 2009-12-21 | 其他事项备案 |
石强
|
刘鹤君
|
9 | 2009-05-05 | 其他事项备案 |
彭小华
|
石强
|
10 | 2008-06-03 | 市场主体类型变更 |
2190
|
2219
|