序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈纯仓 | 66% | 660.0万人民币 |
2 | 刘彬 | 34% | 340.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘彬
|
|
2 |
陈纯仓
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-03 | 联络员备案 |
林增金 *** 备案手机:***
|
武建军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2017-12-27 | 联络员备案 |
刘彬 *** 备案手机:***
|
林增金 *** 备案手机:***
|
3 | 2017-12-27 | 法定代表人变更 |
刘彬
|
刘彬
|
4 | 2017-12-27 | 经营期限 |
2006年6月27日 至 2016年12月23日
|
2006年6月27日 至 长期
|
5 | 2017-12-27 | 联络员备案 |
林增金 *** 备案手机:***
|
林增金 *** 备案手机:***
|
6 | 2017-12-27 | 经营范围变更 |
凭资质从事房地产开****、销售、建筑装饰和五金建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
凭资质从事房地产开****、销售、建筑装饰和五金建材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2017-12-27 | 财务负责人 |
|
林增金 ***
|
8 | 2017-05-25 | 联络员备案 |
刘彬 备案手机:*****
|
刘彬 备案手机:*****
|
9 | 2016-07-14 | 联络员备案 |
刘翔 备案手机:*****
|
刘彬 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-01 | 联络员备案 |
罗芸 备案手机:*****
|
刘翔 备案手机:*****
|