序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 民生财富投资管理有限公司 | 100% | 25000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张喜芳
|
|
2 |
原燕飞
|
|
3 |
肖登勇
|
|
4 |
刘晓勇
|
|
5 |
赵英伟
|
|
6 |
曲晓铭
|
|
7 |
冯壮勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-19 | 法定代表人信息 |
姓名:马骅;任职起始日期:2019-06-25;
|
姓名:张喜芳;任职起始日期:2020-11-19;
|
2 | 2020-11-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
张喜芳
|
3 | 2020-11-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-03-06;姓名:肖登勇;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
4 | 2020-11-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职起始日期:2018-03-06;姓名:罗成;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
5 | 2020-11-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
空
|
原燕飞
|
6 | 2020-11-19 | 董事、监事、经理人员信息 |
法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职起始日期:2019-06-25;姓名:马骅;国籍:中 国;
|
法定代表人标识:空;证件名称:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空;
|
7 | 2020-11-19 | 法定代表人 |
马骅
|
张喜芳
|
8 | 2020-11-19 | 负责人变更 |
马骅 [退出]
|
张喜芳 [新增]
|
9 | 2020-11-19 | 负责人变更 |
姓名:马骅; [退出]
|
姓名:张喜芳; [新增]
|
10 | 2019-10-30 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
北京市朝阳区东四环中路78号楼12层15A09
|
天津自贸试验区(中心商务区)旷世国际大厦2-1204(天津信隆商务秘书有限公司托管第0319号)
|