序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 昌吉市国有资产投资经营有限责任公司 | 100% | 5000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹俊俐
|
|
2 |
马少奇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
胡月新
|
邹俊俐
|
2 | 2021-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡月新(执行董事兼总经理) [退出]马少奇(监事)
|
邹俊俐(执行董事兼总经理) [新增]马少奇(监事)
|
3 | 2019-08-20 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
朱蕾
|
胡月新
|
4 | 2019-08-20 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
朱蕾
|
胡月新
|
5 | 2019-07-01 | 多证合一备案 |
|
公章刻制备案;社会保险登记证;税务登记证;机构代码证;统计证;营业执照
|
6 | 2019-06-24 | 其他事项备案 |
**
|
*
|
7 | 2019-06-24 | 其他事项备案 |
18
|
8
|
8 | 2019-06-24 | 企业从业人数变更 |
18
|
8
|
9 | 2019-06-24 | 营业期限(有效期限、驻在期限)变更 |
营业期限: 2009-07-10 至 2019-07-09
|
营业期限: 2009-07-10 至
|
10 | 2018-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张龙
|
朱蕾
|