序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 温宿县国有资产服务中心 | 100% | 6500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭兴旺
|
|
2 |
姜珏炜
|
|
3 |
赵小兰
|
|
4 |
王吉良
|
|
5 |
王建政
|
|
6 |
殷锦锦
|
|
7 |
祁绍杰
|
|
8 |
赵娜
|
|
9 |
杨红燕
|
|
10 |
赵明园
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵娜(监事会主席)、杨红燕(监事)、彭兴旺(董事长兼总经理)、殷锦锦(监事)、祁绍杰(监事)、姜珏炜(董事)、 [退出]赵小兰(董事)、王建政(董事)、 [退出]王吉良(董事)、赵明园(监事)
|
祁绍杰(监事)、赵小兰(董事)、王吉良(董事)、赵明园(监事)、赵娜(监事会主席)、杨红燕(监事)、牛建强(董事长兼总经理)、 [新增]彭兴旺(董事)、殷锦锦(董事)、常珊(监事) [新增]
|
2 | 2022-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
彭兴旺
|
牛建强
|
3 | 2022-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
彭兴旺
|
牛建强
|
4 | 2022-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵娜(监事会主席)、杨红燕(监事)、彭兴旺(董事长兼总经理)、殷锦锦(监事)、祁绍杰(监事)、姜珏炜(董事)、赵小兰(董事)、王建政(董事)、王吉良(董事)、赵明园(监事)
|
祁绍杰(监事)、赵小兰(董事)、王吉良(董事)、赵明园(监事)、赵娜(监事会主席)、杨红燕(监事)、牛建强(董事长兼总经理)、彭兴旺(董事)、殷锦锦(董事)、常珊(监事)
|
5 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈振涛(监事)、赵娜(监事)、杨红燕(监事)、彭兴旺(董事长)、廉锐(监事)、魏崇源(监事)、姜珏炜(董事)、赵小兰(董事)、宋志斌(董事)、李泓廷(董事)
|
赵娜(监事会主席)、杨红燕(监事)、彭兴旺(董事长兼总经理)、殷锦锦(监事)、祁绍杰(监事)、姜珏炜(董事)、赵小兰(董事)、王建政(董事)、王吉良(董事)、赵明园(监事)
|
6 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈振涛(监事) [退出]赵娜(监事) [退出]杨红燕(监事)彭兴旺(董事长) [退出]廉锐(监事) [退出]魏崇源(监事) [退出]姜珏炜(董事)赵小兰(董事)宋志斌(董事) [退出]李泓廷(董事) [退出]
|
赵娜(监事会主席) [新增]杨红燕(监事)彭兴旺(董事长兼总经理) [新增]殷锦锦(监事) [新增]祁绍杰(监事) [新增]姜珏炜(董事)赵小兰(董事)王建政(董事) [新增]王吉良(董事) [新增]赵明园(监事) [新增]
|
7 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨红燕(监事)、彭兴旺(董事长)、王昊(监事)、廉锐(监事)、王鹏飞(监事)、魏崇源(监事)、姜珏炜(董事)、赵小兰(董事)、宋志斌(董事)、李泓廷(董事)
|
陈振涛(监事)、赵娜(监事)、杨红燕(监事)、彭兴旺(董事长)、廉锐(监事)、魏崇源(监事)、姜珏炜(董事)、赵小兰(董事)、宋志斌(董事)、李泓廷(董事)
|
8 | 2021-03-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨红燕(监事)彭兴旺(董事长)王昊(监事) [退出]廉锐(监事)王鹏飞(监事) [退出]魏崇源(监事)姜珏炜(董事)赵小兰(董事)宋志斌(董事)李泓廷(董事)
|
陈振涛(监事) [新增]赵娜(监事) [新增]杨红燕(监事)彭兴旺(董事长)廉锐(监事)魏崇源(监事)姜珏炜(董事)赵小兰(董事)宋志斌(董事)李泓廷(董事)
|
9 | 2016-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
伍新国
|
彭兴旺
|
10 | 2016-05-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
伍新国
|
彭兴旺
|