序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-10 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,北京兴众康壹科技中心(有限合伙),法人股东,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,北京兴众康壹科技中心(有限合伙),法人股东,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海荏之企业管理有限公司,企业法人,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
2 | 2021-07-20 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,北京兴众康壹科技中心(有限合伙),法人股东,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
3 | 2020-11-30 | 董事(理事)、经理、监事 |
李宁*,于海庆,芮艳云
|
李彦*,于海庆,芮艳云
|
4 | 2020-11-30 | 法定代表人 |
李宁
|
李彦
|
5 | 2020-08-12 | 董事(理事)、经理、监事 |
段然,于海庆,芮艳云*
|
李宁*,于海庆,芮艳云
|
6 | 2020-08-12 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,段然,自然人股东,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东,周斌,自然人股东,芮艳云,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东
|
7 | 2020-08-12 | 法定代表人 |
芮艳云
|
李宁
|
8 | 2019-05-14 | 住所 |
北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼11层09室
|
北京市丰台区西马场南里二区10号楼1层10-1-03
|
9 | 2017-10-24 | 住所 |
北京市海淀区紫竹院路98号116号楼131室
|
北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼11层09室
|
10 | 2017-10-24 | 投资人 |
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,段然,自然人股东,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东,周斌,自然人股东,芮艳云,自然人股东
|
北京长天资产管理有限公司,企业法人,长长会管理顾问(北京)有限公司,企业法人,段然,自然人股东,国投科创基金管理(北京)有限公司,企业法人,嘉兴长天二十一号投资管理合伙企业(有限合伙),,嘉兴长天十八号投资管理合伙企业(有限合伙),,江峰,自然人股东,康壹控股集团有限公司,企业法人,李建彬,自然人股东,吕洋,自然人股东,彭震,自然人股东,上海创丰昕汇投资管理中心(有限合伙),法人股东,苏州利保智鼎投资中心(有限合伙),法人股东,唐秀景,自然人股东,吴钱军,自然人股东,郑俊龙,自然人股东,周斌,自然人股东,芮艳云,自然人股东
|
赞助澳门新葡萄新京6663
00:00:00
微信扫码支付