序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王小艳 | 75% | 3750.0万 |
2 | 钱龙 | 25% | 1250.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钱龙
|
|
2 |
孙广会
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赤峰东启电力建设有限公司上海分公司
|
王术金 | 2015-11-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-17 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2020-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
钱龙(执行董事,执行董事,经理,经理),孙广会(监事) [新增]
|
3 | 2020-06-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
电力工程总承包;照明工程、消防工程、钢结构工程、市政工程、建筑工程、环保工程、智能化工程施工;电力设备试验、检修、维护;电力设备、建筑材料销售;路灯设计、生产、销售及安装;新能源开****、咨询、产品销售;新能源电站的建设、运行、维护;房屋、场地租赁;
|
4 | 2018-08-17 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
许可经营项目:电力工程总承包。劳务输出(不含境外) 一般经营项目:电力输变电设备实验、检修、维护;房屋、场地租赁;电力设备物资、建筑材料采购及销售。
|
5 | 2017-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
钱龙(执行董事,经理), [新增]王术金(监事)
|
6 | 2017-12-04 | 章程备案 |
|
|
7 | 2017-12-04 | 住所 |
|
内蒙古自治区赤峰市松山区五金机电城二期1号写字楼-1-1-1408
|
8 | 2017-12-04 | 自然人股东 |
|
钱龙出资1250万,王小艳出资3750万 [新增]
|
9 | 2016-09-19 | 财务负责人变更 |
|
周丽华
|
10 | 2016-09-19 | 自然人股东 |
|
王剑鸣王勇
|