序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-25 | 负责人变更 |
徐莹 [退出]
|
沈东铭 [新增]
|
2 | 2020-07-03 | 负责人变更 |
黄昊煜 [退出]
|
徐莹 [新增]
|
3 | 2018-09-14 | 负责人变更 |
黄根松 [退出]
|
黄昊煜 [新增]
|
4 | 2018-09-14 | 法定代表人变更 |
黄根松
|
黄昊煜
|
5 | 2017-09-28 | 法定代表人变更 |
陈佳
|
黄根松
|
6 | 2017-09-28 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:********51197组织机构代码证:无
|
统一社会信用代码:9********90050L
|
7 | 2017-09-28 | 企业联络人员、财务人员 |
原联络员姓名:陈佳;原联络员固定电话:********;原联络员移动电话:******** ;原联络员电子邮箱:;原联络员身份证件类型:;原联络人员证件号码:********;原财务负责人姓名:沈卫;原财务负责人固定电话:********;原财务负责人移动电话:;原财务负责人电子邮箱:;原财务负责人证件名称:;原财务负责人身份证件号码:
|
现联络员姓名:黄松根;现联络员固定电话:********;现联络员移动电话:******** ;现联络员电子邮箱:;现联络员身份证件类型:;现联络人员证件号码:********;现财务负责人姓名:黄松根;现财务负责人固定电话:********;现财务负责人移动电话:********;现财务负责人电子邮箱:;现财务负责人证件名称:;现财务负责人身份证件号码:********
|
8 | 2017-09-28 | 负责人变更 |
陈佳 [退出]
|
黄根松 [新增]
|
9 | 2015-09-17 | 法定代表人变更 |
莫中杰
|
陈佳
|
10 | 2015-09-17 | 负责人变更 |
莫中杰 [退出]
|
陈佳 [新增]
|