序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-01 | 负责人变更 |
施金伟 [退出]
|
丁浩军 [新增]
|
2 | 2020-09-11 | 负责人变更 |
钱美叶 [退出]
|
施金伟 [新增]
|
3 | 2017-12-27 | 换****统一社会信用代码执照 |
注册号:*****组织机构代码证:751169851
|
统一社会信用代码:*****G
|
4 | 2015-06-01 | 负责人变更 |
王安平 [退出]
|
钱美叶 [新增]
|
5 | 2015-06-01 | 变更注册号 |
注册号: *****78
|
注册号: *****
|
6 | 2015-06-01 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
7 | 2015-06-01 | 行业代码变更 |
行业代码:6800
|
行业代码:6820
|
8 | 2015-06-01 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
王安平
|
钱美叶
|
9 | 2006-05-15 | 住所(营业场所、地址)变更 |
住所: 嘉兴市乍浦镇天妃路7号 邮政编码: 314201 电话: 5522104
|
住所: 嘉兴市乍浦镇建港南路170号 邮政编码: 314201 电话: 5522104
|
10 | 2006-05-15 | 法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 |
沈逸明
|
王安平
|