序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 三变科技股份有限公司 | 17.25% | 862.5万人民币 |
2 | 宁波理工环境能源科技股份有限公司 | 13.25% | 662.5万人民币 |
3 | 三门县成文佥工贸有限公司 | 12% | 600万人民币 |
4 | 杭州晨曦投资有限公司 | 10% | 500万人民币 |
5 | 卢旭日 | 10% | 500万人民币 |
6 | 浙江省三门浦东电工电器有限公司 | 10% | 500万人民币 |
7 | 杨绪旭 | 6.5% | 325万人民币 |
8 | 戴海永 | 6.5% | 325万人民币 |
9 | 徐世哲 | 4% | 200万人民币 |
10 | 奚爱华 | 4% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谢伟世
|
|
2 |
叶建立
|
|
3 |
杨帆
|
|
4 |
杨甫晓
|
|
5 |
庞银娟
|
|
6 |
薛德法
|
|
7 |
杨绪旭
|
|
8 |
杨光奎
|
|
9 |
丁象元
|
|
10 |
邢颖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-24 | 章程修正案备案 |
详见修正后的章程修正案
|
详见修正后的章程修正案
|
2 | 2021-09-29 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁象元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨甫晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨绪旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢伟世; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邢颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑水娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
|
姓名: 丁象元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 庞银娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨甫晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨绪旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢伟世; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 邢颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
|
3 | 2020-10-26 | 法定代表人变更 |
卢旭日
|
谢伟世
|
4 | 2020-10-26 | 高级管理人员备案 |
姓名: 丁象元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 卢旭日; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨绪旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邢颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑水娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁象元; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨甫晓; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 杨绪旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 谢伟世; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增]姓名: 邢颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 郑水娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
5 | 2020-10-26 | 章程修正案备案 |
详见修正后的章程修正案
|
详见修正后的章程修正案
|
6 | 2019-11-20 | 章程修正案备案 |
详见修正后的章程修正案
|
详见修正后的章程修正案
|
7 | 2019-11-20 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢旭日; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴海永; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]姓名: 方才贵; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 朱成府; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 罗建舞; 证件号码: ******************; 职位: ; [退出]姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 丁象元; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 卢旭日; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 杨绪旭; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 邢颖; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]姓名: 郑水娟; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
|
8 | 2019-11-11 | 章程修正案备案 |
|
详见修正后的章程修正案
|
9 | 2019-11-11 | 高级管理人员备案 |
姓名: 卢旭日; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 卢旭日; 证件号码: ******************; 职位: 经理;姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴海永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方才贵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱成府; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 罗建舞; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
姓名: 卢旭日; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;姓名: 叶建立; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 奚爱华; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 徐世哲; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 戴海永; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 方才贵; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 朱成府; 证件号码: ******************; 职位: 监事;姓名: 杨光奎; 证件号码: ******************; 职位: 董事;姓名: 杨帆; 证件号码: ******************; 职位: 经理; [新增]姓名: 罗建舞; 证件号码: ******************; 职位: ;姓名: 薛德法; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
|
10 | 2018-10-16 | 章程修正案备案 |
|
|