序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-04 | 负责人变更 |
唐飞 [退出]
|
彭沐晨 [新增]
|
2 | 2020-01-10 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司分公司(非上市、国有控股)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-04-17 | 经营范围变更 |
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券资产管理;证券投资基金销售;融资融券业务;代销金融产品业务;销售贵金属制品;为期货公司提供中间介绍业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-01-24 | 负责人变更 |
余倩 [退出]
|
唐飞 [新增]
|
5 | 2018-07-31 | 联络员备案 |
胡甚宁 *** 备案手机:***
|
张果俊 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-03-07 | 联络员备案 |
胡甚宁 *** 备案手机:***
|
胡甚宁 *** 备案手机:***
|