序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-13 | 负责人变更 |
高辉 [退出]
|
周海燕 [新增]
|
2 | 2019-11-19 | 联络员备案 |
陈岳平 *** 备案手机:***
|
陈尚 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-11-18 | 负责人变更 |
陈湘荣 [退出]
|
高辉 [新增]
|
4 | 2018-11-26 | 联络员备案 |
廖鸿 *** 备案手机:***
|
陈岳平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-06-06 | 负责人变更 |
宾亚林 [退出]
|
陈湘荣 [新增]
|
6 | 2017-08-31 | 联络员备案 |
危渝卿 *** 备案手机:***
|
廖鸿 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-06-13 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
8 | 2017-06-13 | 经营范围变更 |
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(机构编码:B0004S343040003)
|
许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。(机构编码:B0004S343040003)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2014-07-03 | 其他事项备案 |
邓在姣
|
宾亚林
|
10 | 2014-07-03 | 法定代表人变更 |
邓在姣
|
宾亚林
|