序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王放清 | 80% | 48.0万人民币 |
2 | 王玲 | 5% | 3.0万人民币 |
3 | 王涛 | 5% | 3.0万人民币 |
4 | 何秋云 | 5% | 3.0万人民币 |
5 | 戴炆洋 | 5% | 3.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王放清
|
|
2 |
何秋云
|
|
3 |
王涛
|
|
4 |
王玲
|
|
5 |
戴炆洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
王放清 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
王放清 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-09 | 联络员备案 |
王放清 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-06 | 联络员备案 |
王放清 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-04 | 联络员备案 |
王放清 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-07-17 | 联络员备案 |
王放清 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-23 | 联络员备案 |
张钟皓 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-04-23 | 联络员备案 |
王放清 *** 备案手机:***
|
王放清 *** 备案手机:***
|