序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧正坤 | 33.33% | 80万人民币 |
2 | 王怀勤 | 16.67% | 40万人民币 |
3 | 万新元 | 16.67% | 40万人民币 |
4 | 严天保 | 16.67% | 40万人民币 |
5 | 周帮安 | 16.67% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
周帮安
|
|
2 |
王怀勤
|
|
3 |
万新元
|
|
4 |
严天保
|
|
5 |
欧正坤
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
周帮安 *** 备案手机:***
|
周帮安 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-12 | 联络员备案 |
周帮安 *** 备案手机:***
|
周帮安 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-03-07 | 业务范围变更 |
组织收购、销售成员种植的水稻、蔬菜;为成员引进与水稻、蔬菜种植有关的新技术;为成员提供与水稻、蔬菜种植有关的技术交流与咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
组织收购、销售成员种植的水稻、蔬菜;为成员引进与水稻、蔬菜种植有关的新技术;为成员提供与水稻、蔬菜种植有关的技术交流与咨询服务;稻虾养殖;水果种植。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
4 | 2019-03-07 | 联络员备案 |
欧正坤 *** 备案手机:***
|
周帮安 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-02-15 | 法定代表人变更 |
欧正坤
|
周帮安
|