序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-15 | 负责人变更 |
尚前 [退出]
|
谭红忠 [新增]
|
2 | 2018-03-27 | 负责人变更 |
张重九 [退出]
|
尚前 [新增]
|
3 | 2016-06-30 | 负责人变更 |
蔡斌 [退出]
|
张重九 [新增]
|
4 | 2014-10-30 | 企业类型变更 |
2229
|
2219
|
5 | 2014-10-30 | 隶属企业名称变更 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司湖南省分行
|